1966. 5 | 駐下関領事館 開館 |
---|---|
1980. 5 | 総領事館 昇格 |
1996. 12 | 駐下関総領事館 閉鎖(移転) |
1997. 1 | 駐広島総領事館 開設(鉄砲町所在) |
2006. 12 | 駐広島総領事館 移転(袋町所在) |
2010. 3 | 駐広島総領事館 移転(東荒神町所在) |
2020. 9 | 国有化新庁舎 移転(翠5丁目所在) |
順番 | 公館長 氏名 | 在任期間 |
---|---|---|
初代 公館長 | 朴匤海 | 1966. 5 ~ 1967. 10 |
2代 公館長 | 韓 杞 | 1967. 10 ~ 1972. 10 |
3代 公館長 | 朴種泝 | 1972. 10 ~ 1975.4 |
4代 公館長 | 鄭燦植 | 1975. 4 ~ 1977. 9 |
5代 公館長 | 宋开鉉 | 1977. 9 ~ 1980. 7 |
6代 公館長 | 盧在朝 | 1980. 7 ~ 1982. 9 |
7代 公館長 | 梁亀燮 | 1982. 10 ~ 1985. 10 |
8代 公館長 | 吳士烈 | 1985. 11 ~ 1987. 5 |
9代 公館長 | 金宇相 | 1987. 5 ~ 1990. 11 |
10代 公館長 | 朴文奎 | 1990. 11 ~ 1994. 7 |
11代 公館長 | 白善君 | 1994. 7 ~ 1998. 4 |
12代 公館長 | 曺圭泰 | 1998. 4 ~ 2000. 8 |
13代 公館長 | 朴承武 | 2000. 8 ~ 2002. 8 |
14代 公館長 | 李河鎭 | 2002. 8 ~ 2004. 3 |
15代 公館長 | 金演権 | 2004. 3 ~ 2006. 12 |
16代 公館長 | 徐榮振 | 2006. 12 ~ 2008. 5 |
17代 公館長 | 許德行 | 2008. 5 ~ 2011.3.3 |
18代 公館長 | 辛亨根 | 2011.3.10 ~ 2014.3.26 |
19代 公館長 | 徐張恩 | 2014.3.31 ~ 2017.12.12 |
20代 公館長 | 金宣杓 | 2017.12.26 ~ 2021.6.6 |
21代 公館長 | 林始興 | 2021.6.10 ~ 2024.8.26 |
22代 公館長 | 姜鎬曽 | 2024.8.29 ~ 現在 |
●職 名 : 駐下関大韓民国名誉総領事
●氏 名 : 山本 徹(やまもと とおる)
●任命日 : 2016.2.8